Регистрация
Войти
Математика

55*36+130*64+36*75
Срочно Нужно

ОТВЕТЫ
55•36=1980
130•64=8320
36•75=2700
1980+8320=10300
10300+2700=13000
1. 55×36=1980.
2. 130×64=8320.
3. 36×75=2700.
4. 1980+8320=10300.
5. 10300+2700=13000.
Ответ: 13000.
252
Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам